Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-15 tilføjes Legale ejere: Zhihua Holding ApS, Xi Huang Holding ApS, Ying Holding ApS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-14 fjernes Legale ejere: Zhihua Holding ApS, Xi Huang Holding ApS, Ying Holding ApS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-15 tilføjes Reelle ejere: Zhi Hua Hu, Xi Huang, Ying Brøns (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-14 fjernes Reelle ejere: Zhi Hua Hu, Xi Huang, Ying Brøns (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 83, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-23 tilføjes Direktion: Ying Brøns (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurant samt beslægtede områder. (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-23 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-23 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-23 tilføjes Legale ejere: Zhihua Holding ApS, Xi Huang Holding ApS, Ying Holding ApS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-23 tilføjes Navne: Takumi Sushi Vejle ApS (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-23 tilføjes Reelle ejere: Zhi Hua Hu, Xi Huang, Ying Brøns (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-23 tilføjes Stiftere: Zhihua Holding ApS, Ying Holding ApS, Xi Huang Holding ApS (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-23 tilføjes Vedtægter: 2021-04-23 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-29)