Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hvidhvask | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2021-04-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Campingcrew ApS. (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOUSTRUP CAMPING APS. (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2023-10-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-12)
Den 2023-10-02 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-12)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 tilføjes Legale ejere: Anne Møller Mikkelsen Skovbølling, Jari Christensen (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Legale ejere: Helle Møller Mikkelsen (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 tilføjes Reelle ejere: Anne Møller Mikkelsen Skovbølling, Jari Christensen (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Reelle ejere: Helle Møller Mikkelsen (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngtoften 12, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Direktion: Anne Møller Mikkelsen Skovbølling (direktør) (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af campingpladser og ferieoplevelser samt dermed beslægtede formål. (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Navne: Campingcrew Holding ApS (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-12)
Den 2021-04-06 tilføjes Stiftere: Helle Møller Mikkelsen (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Vedtægter: 2021-04-06 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-08)