Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2021-04-20 sletter virksomheden Ejerskaber: YVONNE KONÉ ApS. (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-03-01 tilføjes Direktion: Johan Caspar Foghsgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-01 fjernes Direktion: Yvonne Koné (direktør) (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-01 tilføjes Legale ejere: YK Invest Holding ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-03-01 fjernes Legale ejere: YKWIP ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-03-01 tilføjes Reelle ejere: Johan Caspar Foghsgaard (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-03-01 fjernes Reelle ejere: Yvonne Koné (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-03-01 fjernes Bestyrelse: Yvonne Koné (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-29 fjernes Legale ejere: YK Invest Holding ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-02-29 fjernes Reelle ejere: Johan Caspar Foghsgaard (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-07-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 3, 1255 København K (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kollegiehaven 30, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-03-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kollegiehaven 30, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-03-30 tilføjes Bestyrelse: Yvonne Koné (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-03-30 tilføjes Direktion: Yvonne Koné (direktør) (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være investerings-, finansierings- og holdingselskab, herunder at eje kapitalandele i danske og udenlandske virksomheder. (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-03-30 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Legale ejere: YK Invest Holding ApS, YKWIP ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2021-03-30 tilføjes Navne: YK Inc. ApS (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Reelle ejere: Johan Caspar Foghsgaard, Yvonne Koné (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2021-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Stiftere: YKWIP ApS, YK Invest Holding ApS (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening. (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Vedtægter: 2021-03-30 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-31)