Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-21 tilføjes Revisor: Ri Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-20 fjernes Revisor: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-24 tilføjes Bestyrelse: Hennie Bonde Kærgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-04-24 fjernes Bestyrelse: Anne Leth Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-22 tilføjes Bestyrelse: Tine Valbjørn Andersen (formand) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-21 fjernes Bestyrelse: Tine Valbjørn Andersen (næstformand) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ebeltoftvej 54, st. tv., 8410 Rønde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ebeltoftvej 54, st. tv., 8410 Rønde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-04-22 tilføjes Bestyrelse: Anne Leth Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2022-04-22 fjernes Bestyrelse: Jonathan Jannik Hvidbjerg (formand) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ebeltoftvej 54, st. tv., 8410 Rønde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ebeltoftvej 54, st. tv., 8410 Rønde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ebeltoftvej 54, st. tv., 8410 Rønde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ebeltoftvej 54, 8410 Rønde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ebeltoftvej 54, 8410 Rønde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-03-01 tilføjes Hjemmeside: kooperativet.dk (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Grødehøjvænget 13, 8410 Rønde (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grødehøjvænget 13, 8410 Rønde (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-01-29 tilføjes Bestyrelse: Jonathan Jannik Hvidbjerg (formand) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2021-01-29 tilføjes Formål: Stk. 1 - Selskabets formål er at styrke fællesskabet og bæredygtigheden i Feldballe & Omegn ved selv eller igennem direkte eller indirekte ejede datterselskaber at etablere, drive og/eller videresælge varer og serviceydelser i Feldballe & Omegn. Stk. 2 - Selskabet har også til formål at øge synligheden af Feldballe og omegns forenings- fritids- og erhvervsliv igennem et aktivt kommunikationssamarbejde målrettet bygningens besøgende og byens borgere. Selskabet kan udbetale bidrag til og støtte aktiviteter og projekter med henblik på selskabets formål. Stk. 3 - Selskabet vil sikre, at andelshavere får økonomiske fordele i de virksomheder, der ejes helt eller delvist af selskabet, i det omfang det vurderes driftsmæssigt forsvarligt. Stk. 4 - Selskabet kan være medlem/medejer af andre foreninger, selskaber og institutioner, som er af betydning for selskabets virke og kan tegne kapital i disse. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-29 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-01-29 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-01-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-01-29 tilføjes Kontaktoplysninger: feldballekobmand@gmail.com (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-01-29 tilføjes Navne: Feldballe A M B A (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-01-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-01-29 tilføjes Revisor: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2021-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-01-29 tilføjes Vedtægter: 2021-01-29 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-23)