Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Binavne | Tegningsregel | ||||
Direktion | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-07 tilføjes Binavne: WMO Taiwan ApS (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-06 fjernes Binavne: WMO Taiwan A/S (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-06 tilføjes Direktion: John Sommer Schmidt (direktør) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-06 fjernes Direktion: Hans Schneider (direktør) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-06 tilføjes Navne: World Marine Offshore Taiwan ApS (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-05 fjernes Navne: World Marine Offshore Taiwan A/S (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-06 tilføjes Vedtægter: 2023-03-06 (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-06 fjernes Bestyrelse: Søren Kristian Espersen (formand) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-01-02 fjernes Bestyrelse: Peter Lykke-Kjeldsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-09 fjernes Bestyrelse: Morten Kamp Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-07-13 tilføjes Bestyrelse: Morten Kamp Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-07-13 fjernes Bestyrelse: Lars Christian Zøhner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening, fire bestyrelsesmedlemmer i forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-05-04 tilføjes Bestyrelse: Lars Christian Zøhner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-05-04 fjernes Bestyrelse: Humle Mikkel Blankholm Pugh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-04 tilføjes Vedtægter: 2022-05-04 (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2021-12-08 tilføjes Direktion: Hans Schneider (direktør) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2021-12-08 fjernes Direktion: Lars Christian Zøhner (direktør) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-23 tilføjes Bestyrelse: Humle Mikkel Blankholm Pugh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-11-23 fjernes Bestyrelse: Jesper Teddy Lok (formand) (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-02-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torskekaj 1, 2. tv., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-18 tilføjes Bestyrelse: Jesper Teddy Lok (formand) (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-02-18 tilføjes Binavne: WMO Taiwan A/S (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2021-02-18 tilføjes Direktion: Lars Christian Zøhner (direktør) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rederivirksomhed, med særlig fokus på services til offshore vindbranchen i taiwansk farvand og hermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-18 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-18 tilføjes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-18 tilføjes Legale ejere: WORLD MARINE OFFSHORE A/S (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-18 tilføjes Navne: World Marine Offshore Taiwan A/S (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2021-02-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-02-18 tilføjes Stiftere: WORLD MARINE OFFSHORE A/S (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening, eller af en direktør i forening med Niels Stie Kaalund, eller af en direktør i forening med Johnny Christian Haahr (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-02-18 tilføjes Vedtægter: 2021-02-18 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2021-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-22)