Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enggårdsvej 73, 5792 Årslev (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Torpegårdsvej 7, 5792 Årslev (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2021-02-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Binders Invest ApS. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-02-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Binders Multiservice ApS. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Binders Multiservice ApS. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torpegårdsvej 7, 5792 Årslev (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2021-02-16 tilføjes Direktion: Emil Binder Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-16 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 tilføjes Legale ejere: Emil Binder Sørensen (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 tilføjes Navne: E.Binders Holding ApS (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 tilføjes Reelle ejere: Emil Binder Sørensen (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 tilføjes Stiftere: Emil Binder Sørensen (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 tilføjes Vedtægter: 2021-02-16 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-17)