Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sukkeræble Have 15, 5210 Odense NV (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sukkeræble Have 15, 5210 Odense NV (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2021-02-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A1 Tegnestue ApS. (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2024-01-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sukkeræble Have 15, 5210 Odense NV (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2021-02-05 tilføjes Direktion: Jan Smidt Andreasen (direktør) (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-05 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Legale ejere: Jan Smidt Andreasen (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Navne: JSA Ark Holding ApS (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Reelle ejere: Jan Smidt Andreasen (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Stiftere: Jan Smidt Andreasen (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Vedtægter: 2021-02-05 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-12)