Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Universitetsvej 1, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 80, 5., 2450 København SV (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-30 tilføjes Hjemmeside: thirdroom.org (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-29 fjernes Hjemmeside: thirdroom.ai (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-02 tilføjes Revisor: ReviTotal Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2021-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 80, 5., 2450 København SV (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2021-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 tilføjes Hjemmeside: thirdroom.ai (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2021-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@thirdroom.ai (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-05-26 tilføjes Bestyrelse: Søren Vilhelm Riis (formand) (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 41.334,00 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-26 tilføjes Legale ejere: Skovbrinken Holdings ApS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-25 fjernes Legale ejere: Skovbrinken Holdings ApS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-26 tilføjes Reelle ejere: Alfred Birkegaard Hansted, Katja Gry Birkegaard Carlsen (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-25 fjernes Reelle ejere: Alfred Birkegaard Hansted, Katja Gry Birkegaard Carlsen (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-26 tilføjes Vedtægter: 2021-05-26 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-02-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-02-02 tilføjes Direktion: Alfred Birkegaard Hansted (direktør) (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle software og drive konsulentvirksomhed for at fremme kollaboration og kollaborativ problemløsning (CPS) på tværs af samfundets aktører samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-02-02 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-02 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-02-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-02-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-02 tilføjes Legale ejere: Skovbrinken Holdings ApS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-02-02 tilføjes Navne: Thirdroom ApS (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-02 tilføjes Reelle ejere: Alfred Birkegaard Hansted, Katja Gry Birkegaard Carlsen (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-02-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2021-02-02 tilføjes Stiftere: Skovbrinken Holdings ApS (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-02 tilføjes Vedtægter: 2021-02-02 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-04)