Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-07 tilføjes Direktion: Bünyamin Ugur (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-07 fjernes Direktion: Mevlüt Ugur (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-07 tilføjes Reelle ejere: Bünyamin Ugur (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-07 fjernes Reelle ejere: Mevlüt Ugur (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-06 fjernes Reelle ejere: Bünyamin Ugur (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-01-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Landevej 142, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-14 tilføjes Direktion: Mevlüt Ugur (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med restaurant og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-14 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-14 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-14 tilføjes Legale ejere: Ugur Holding ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-14 tilføjes Navne: Milas Cantina ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-14 tilføjes Reelle ejere: Bünyamin Ugur, Mevlüt Ugur (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-14 tilføjes Stiftere: Ugur Holding ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-14 tilføjes Vedtægter: 2021-01-14 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-25)