Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-19 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørningevej 21, 4140 Borup (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Direktion: Søren Dalsgaard Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor ledelsesbistand, finans og IT og hermed forbundet virksomhed, herunder etablering, erhvervelse og drift af virksomhed som har en naturlig forretningsmæssig sammenhæng hermed. (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-22 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2021-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Kontaktoplysninger: sdh_public@hotmail.com (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Legale ejere: N2M Invest ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Navne: Dalsg2ard Consult ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Reelle ejere: Søren Dalsgaard Hansen (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Stiftere: N2M Invest ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Vedtægter: 2021-01-22 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-22)