Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2021-02-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Our New Energy ApS. (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MBGKB Invest ApS. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-24 tilføjes Legale ejere: Tradewinds S.R.L (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-24 fjernes Legale ejere: Copernico Energy SL (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 3, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 97, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 97, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredens Plads 4, st., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-01-20 tilføjes Direktion: Nikolaus Galbo Brost (direktør) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-20 fjernes Direktion: Miguel Marroquin Segundo (direktør) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-02-01 tilføjes Direktion: Miguel Marroquin Segundo (direktør) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-02-01 fjernes Direktion: Nikolaus Galbo Brost (direktør) (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-12-22 tilføjes Legale ejere: Copernico Energy SL, Nuestra Nueva Energia SL, Brost Holding ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2020-12-21 fjernes Legale ejere: Brost Holding ApS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-04 tilføjes Legale ejere: Brost Holding ApS, Mikkel Kring Holding ApS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-22 tilføjes Reelle ejere: Miguel Marroquin Segundo (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-22 fjernes Reelle ejere: Nikolaus Galbo Brost (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-04 tilføjes Reelle ejere: Nikolaus Galbo Brost (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredens Plads 4, st., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2020-12-04 tilføjes Direktion: Nikolaus Galbo Brost (direktør) (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed samt anden aktivitet, der efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-04 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-04 tilføjes Navne: MBGK Invest ApS (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-12-04 tilføjes Stiftere: Mikkel Kring Holding ApS, Brost Holding ApS (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-04 tilføjes Vedtægter: 2020-12-04 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-18)