Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Mevlüt Ugur | 02.12.2020 | 07.01.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Bünyamin Ugur | 02.12.2020 | 06.01.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Milas Cantina ApS (CVR 42055026) | NORMAL | 14.01.2021 | 100,00% | 100,00% |