Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Navne | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-29 tilføjes Reelle ejere: Vinoth Sripathy (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-28 fjernes Reelle ejere: Vinoth Sripathy (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-02-19 tilføjes Navne: Nomia Fredericia & Aarhus A/S (offentliggjort 2024-02-25)
Den 2024-02-18 fjernes Navne: Acotio A/S (offentliggjort 2024-02-25)
Den 2024-02-19 tilføjes Vedtægter: 2024-02-19 (offentliggjort 2024-02-25)
Den 2023-08-18 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-14 tilføjes Bestyrelse: Nawar Adel Kenk Hanna (næstformand) (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-14 fjernes Bestyrelse: Patrizia Madsen (næstformand) (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-08-16 tilføjes Reelle ejere: Vinoth Sripathy (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2021-08-16 fjernes Reelle ejere: Prasanath Raguleswaran, Ali Saddam Al-Said (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-15 fjernes Reelle ejere: Vinoth Sripathy (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Bestyrelse: Ali Saddam Al-Said (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-11-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2020-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taulov Kirkevej 33, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 tilføjes Bestyrelse: Ali Saddam Al-Said (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-11-23 tilføjes Direktion: Vinoth Sripathy (direktør) (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med bogføring og revision samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-23 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 tilføjes Legale ejere: Acotio Holding ApS (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 tilføjes Navne: Acotio A/S (offentliggjort 2024-02-25)
Den 2020-11-23 tilføjes Reelle ejere: Vinoth Sripathy, Prasanath Raguleswaran, Ali Saddam Al-Said (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 tilføjes Stiftere: Acotio Holding ApS (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 tilføjes Vedtægter: 2020-11-23 (offentliggjort 2024-02-25)
Den 2020-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-30)