Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-12-01 fjernes Direktion: Thomas Hvid (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-12-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-12-01 fjernes Legale ejere: Martin Houkjær Larsen, Thomas Hvid (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-12-01 fjernes Navne: TM Invest Holding Skagen ApS (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-12-01 fjernes Reelle ejere: Martin Houkjær Larsen, Thomas Hvid (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-12-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-12-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-12-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-12-01 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-12-01 fjernes Stiftere: Thomas Hvid, Martin Houkjær Larsen (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-12-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Direktion: Thomas Hvid (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve holdingvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Legale ejere: Martin Houkjær Larsen, Thomas Hvid (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Navne: TM Invest Holding Skagen ApS (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Reelle ejere: Martin Houkjær Larsen, Thomas Hvid (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Stiftere: Thomas Hvid, Martin Houkjær Larsen (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Vedtægter: 2020-11-24 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-02)