Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Bibranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åkandehaven 80, 2765 Smørum (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 30, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: jacob@fluines.com (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Justdrive ApS. (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Justdrive ApS. (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Justdrive ApS. (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2023-03-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 30, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2022-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 30, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 30, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 30, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-02-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 30, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2021-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Åkandehaven 80, 2765 Smørum (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-01-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åkandehaven 80, 2765 Smørum (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2020-11-17 tilføjes Direktion: Jacob Davids Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-17 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Legale ejere: Jacob Davids Thomsen (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Navne: I Go For Planet B af 1979 ApS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Reelle ejere: Jacob Davids Thomsen (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Stiftere: Jacob Davids Thomsen (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Vedtægter: 2020-11-17 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-17)