Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Vedtægter | ||||
xbrl | Tegningsregel | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Smørmosevej 16, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-08 fjernes Bestyrelse: Jens Prytz Sørensen (formand) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-08 fjernes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-08 fjernes Direktion: Kent Bernsdorf (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-11 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-08 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-08 fjernes Legale ejere: Flexlease.nu Holding A/S (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-08 fjernes Navne: Flexlease.nu København A/S (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-08 fjernes Reelle ejere: Kent Bernsdorf (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-08 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-08 fjernes Stiftere: MPGJ Holding ApS, Flexlease.nu Holding A/S (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-06-19 tilføjes Direktion: Jonas Pasgaard Krogh (direktør) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-06-19 fjernes Direktion: Mats-Peter Gohr Jespersen (direktør) (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-19 tilføjes Vedtægter: 2023-06-19 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-06-01 tilføjes Legale ejere: Flexlease.nu Holding A/S (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-06-01 fjernes Legale ejere: MPGJ Holding ApS (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-01 tilføjes Reelle ejere: Kent Bernsdorf (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-05-31 fjernes Legale ejere: Flexlease.nu Holding A/S (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-05-31 fjernes Reelle ejere: Kent Bernsdorf (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-05-02 tilføjes Reelle ejere: Kent Bernsdorf (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-05-01 fjernes Reelle ejere: Kent Bernsdorf (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-25 fjernes Bestyrelse: Jan Berg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-25 tilføjes Bestyrelse: Sven Krüger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2022-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2022-09-26 tilføjes Bestyrelse: Jan Berg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2022-09-26 fjernes Bestyrelse: Jan Engelbrecht (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-09-26 tilføjes Direktion: Kent Bernsdorf (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2022-09-26 tilføjes Vedtægter: 2022-09-26 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smørmosevej 16, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandtårnsvej 77, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-05-17 tilføjes Bestyrelse: Jan Engelbrecht (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2021-05-17 fjernes Bestyrelse: Mats-Peter Gohr Jespersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-16 fjernes Bestyrelse: Kent Bernsdorf (formand) (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2020-11-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandtårnsvej 77, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2020-11-11 tilføjes Bestyrelse: Kent Bernsdorf (formand) (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2020-11-11 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-11-11 tilføjes Direktion: Mats-Peter Gohr Jespersen (direktør) (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2020-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med formidling, køb, salg og leasing af automobiler og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-11 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-11-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-11-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-11-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-11-11 tilføjes Legale ejere: Flexlease.nu Holding A/S, MPGJ Holding ApS (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2020-11-11 tilføjes Navne: Flexlease.nu København A/S (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-11-11 tilføjes Reelle ejere: Kent Bernsdorf (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2020-11-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-11-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-11-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-11-11 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-11-11 tilføjes Stiftere: MPGJ Holding ApS, Flexlease.nu Holding A/S (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2020-11-11 tilføjes Vedtægter: 2020-11-11 (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2020-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-03)