Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2021-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strand 34, 1202 København K (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Direktion: Dines Benned Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-04 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Legale ejere: Winsløw Advokatfirma (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Navne: Gammel Strand 34 ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Reelle ejere: Anne Støtt Hansen, Dines Benned Jensen, Andreas Antoniades, Trine Bøgelund-Kjær, Claudia Elisabeth Sønderskov Mathiasen, Iben Mai Winsløw, Finn Henrik Träff (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Stiftere: Thomas Birkedal (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strand 34, 1202 København K (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 29, 1456 København K (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 29, 1456 København K (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Direktion: Dines Benned Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-16 fjernes Direktion: Thomas Birkedal (direktør) (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-04 tilføjes Direktion: Thomas Birkedal (direktør) (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning og anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering, udlejning og salg af fast ejendom, herunder gennem besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, ved direkte eller indirekte erhvervelse af ejendommene udstykket fra matr. nr. 9bh Vestermarken, Roskilde jorder (Den Røde Tråd på Musicon) og bestående af 9 stk. 2-etagers boliger (Ejendommen) og drift af Ejendommen, herunder udlejning. samt hermed forbundne aktiviteter (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Navne: Gammel Strand 34 ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-15 fjernes Navne: Den Røde Tråd I ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-04 tilføjes Navne: Den Røde Tråd I ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Vedtægter: 2020-11-16 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Vedtægter: 2020-11-04 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Legale ejere: Winsløw Advokatfirma (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-05 fjernes Legale ejere: Share Invest ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-04 tilføjes Legale ejere: Thomas Birkedal, Share Invest ApS (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-04 fjernes Legale ejere: Thomas Birkedal (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-05 tilføjes Reelle ejere: Anne Støtt Hansen, Dines Benned Jensen, Andreas Antoniades, Trine Bøgelund-Kjær, Claudia Elisabeth Sønderskov Mathiasen, Iben Mai Winsløw, Finn Henrik Träff (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-05 fjernes Reelle ejere: Thomas Birkedal (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-04 tilføjes Reelle ejere: Thomas Birkedal (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-04 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-04 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Stiftere: Thomas Birkedal (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-15)