Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Birkedal(virk.: 71) Legale ejere, Reelle ejere | 1,41 % | 1,41 % | 1,41 % | 16,90 % |
Finn Henrik Träff(virk.: 28) Reelle ejere | 7,14 % | 10,71 % | 10,71 % | 10,71 % |
Iben Mai Winsløw(virk.: 63) Reelle ejere | 1,64 % | 3,28 % | 3,28 % | 6,56 % |
Claudia Elisabeth Sønderskov Mathiasen(virk.: 19) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 5,88 % |
Trine Bøgelund-Kjær(virk.: 11) Reelle ejere | 9,09 % | 18,18 % | 18,18 % | 18,18 % |
Andreas Antoniades(virk.: 13) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dines Benned Jensen(virk.: 31) Reelle ejere | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % | 13,33 % |
Anne Støtt Hansen(virk.: 4) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,96 % | 4,22 % | 4,22 % | 10,99 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Thomas Birkedal | 22.12.2006 | Høje Skodsborgvej 22, 2942 Skodsborg |
Iben Mai Winsløw | 01.01.2007 | Lyngdalen 13, 2850 Nærum |
Claudia Elisabeth Sønderskov Mathiasen | 25.11.2008 | Frederikslundsvej 25, 2840 Holte |
Trine Bøgelund-Kjær | 28.10.2010 | Ceresvej 20, 1863 Frederiksberg C |
Andreas Antoniades | 01.10.2012 | C.F. Richs Vej 56, 2000 Frederiksberg |
Dines Benned Jensen | 01.03.2013 | Jægersborg Alle 86A, 2920 Charlottenlund |
Anne Støtt Hansen | 31.12.2015 | Skodsborgvej 205B, 2850 Nærum |
Finn Henrik Träff | 12.08.2018 | Bakkegårds Alle 7, 1804 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (30) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
A/B JÆGERS FINANSIERINGSSELSKAB A/S | 30799372 | UNDERREASSUMERING | Andre kreditselskaber (649230) |
Black Owl ApS | 40715347 | NORMAL | Fremstilling af andre møbler (310900) |
ConXus A/S | 30809572 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dark Hill ApS | 36955252 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
E/F Fredens Allé 2 | 35701702 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Fjordhaven Frederikssund P/S | 40105409 | UNDERTVANGSOPLØSNING | Investeringsselskaber (643030) |
GOTHAM CITY II KOMPLEMENTAR ApS | 31177979 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
GREVENS NY FEJDE P/S | 36477393 | UNDERTVANGSOPLØSNING | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
K/S GOTHAM CITY II | 31179157 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
KHROM ApS | 39751275 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Linpac Packaging Scandinavia, Filial af Linpac Packagaing BV | 39153890 | NORMAL | Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (467600) |
M.Y. JENSEN ApS | 30808339 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
MOBILIS DANMARK A/S | 35025278 | NORMAL | Anlæg af veje og motorveje (421100) |
Mobilis Danmark - Hollandia Infra I/S | 37963909 | NORMAL | Anlæg af broer og tunneller (421300) |
NETWORK INDUSTRIAL AGENCIES A/S | 27958605 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
PMM DK ApS | 40243275 | NORMAL | Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (773900) |
REAL CAPITAL A/S | 32067166 | UNDERTVANGSOPLØSNING | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
SSCP BH Holding ApS | 40341420 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
SSCP Komplementar IVS | 37785954 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
SSCP Projekt BH ApS | 40693033 | NORMAL | Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (749090) |
Scandinavian Shopping Center Partners ApS | 38700383 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
TURIST HOTELLET REVERDILSGADE 5 ApS | 27665322 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Hoteller (551010) |
Trylleskoven P/S | 36701633 | UNDERTVANGSOPLØSNING | Opførelse af bygninger (412000) |
VAN GELDER A/S | 35045767 | NORMAL | Anlæg af veje og motorveje (421100) |
Van Gelder - TBI Infra | 34676607 | Aktiv | Anlæg af veje og motorveje (421100) |
Visionary Retail Consult K/S | 37786586 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Winlaw Advokatanpartsselskab | 41929138 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Winsløw Advokatfirma | 28192681 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Winsløw Advokatpartnerselskab | 41933844 | NORMAL | Juridisk bistand (691000) |
Workee ApS | 40830170 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
16.11.2020 | 1,04 (km) | Vestergade 29, 1456 København K | Gammel Strand 34, 1202 København K |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 15.01.2021 og angivet som gældende fra 16.11.2020 (60 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
GAMMELSKOV SERVICE TEKNIK ApS | 35141359 |
Gammel Skæremøllegaard | 40979158 |
Gammel Smidstrup Ejendomme v/ Peter & Helle Mering | 30090098 |
Gammel Sognevej 9 | 15253886 |
Gammel Strand 34 ApS | 41821329 |
Gammel Strand ApS | 35256008 |
Gammel Strandbjerggaard grundejerforening | 38062905 |
Gammelstruplejren | 32501761 |
GAMMELSTRUP VANDVÆRK FORMAND UFFE SCHMIDT | 17424793 |
Gammel Sulsted Vandværk A.M.B.A | 32572847 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Birkedal(virk.: 71) Legale ejere, Reelle ejere | 34 | 0 | 1 | 11 | 20 | 5 |
Finn Henrik Träff(virk.: 28) Reelle ejere | 12 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 |
Iben Mai Winsløw(virk.: 63) Reelle ejere | 15 | 0 | 0 | 6 | 26 | 16 |
Claudia Elisabeth Sønderskov Mathiasen(virk.: 19) Reelle ejere | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Trine Bøgelund-Kjær(virk.: 11) Reelle ejere | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Andreas Antoniades(virk.: 13) Reelle ejere | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Dines Benned Jensen(virk.: 31) Reelle ejere | 4 | 0 | 1 | 4 | 14 | 8 |
Anne Støtt Hansen(virk.: 4) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 38 % | 0 % | 2 % | 10 % | 31 % | 19 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Birkedal(virk.: 71) Legale ejere, Reelle ejere | 65 | 9 | 3 | 12 |
Finn Henrik Träff(virk.: 28) Reelle ejere | 15 | 10 | 4 | 16 |
Iben Mai Winsløw(virk.: 63) Reelle ejere | 19 | 4 | 4 | 51 |
Claudia Elisabeth Sønderskov Mathiasen(virk.: 19) Reelle ejere | 13 | 3 | 1 | 13 |
Trine Bøgelund-Kjær(virk.: 11) Reelle ejere | 5 | 0 | 1 | 10 |
Andreas Antoniades(virk.: 13) Reelle ejere | 9 | 1 | 2 | 7 |
Dines Benned Jensen(virk.: 31) Reelle ejere | 11 | 2 | 2 | 26 |
Anne Støtt Hansen(virk.: 4) Reelle ejere | 2 | 0 | 1 | 6 |
Sum | 139 | 29 | 18 | 141 |
Pct. | 43 % | 9 % | 6 % | 43 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |