Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Gjelstrup | 27.10.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Gjelstrup | 27.10.2020 | 08.01.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Nordstrøm | 06.08.2024 | formand |
Jacob Gjelstrup | 27.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Gjelstrup | 27.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Nordstrøm | 27.10.2020 | 05.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Vammen | 27.10.2020 | 09.07.2024 | formand |