Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Legale ejere | Navne | ||||
Vedtægter | Bibranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-17 tilføjes Reelle ejere: Nicolas Kristoffersen (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 fjernes Reelle ejere: Nicolas Kristoffersen (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-09-20 tilføjes Reelle ejere: Nicolas Kristoffersen (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-09-19 fjernes Reelle ejere: Nicolas Kristoffersen (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-05-17 tilføjes Reelle ejere: Nicolas Kristoffersen (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-05-16 fjernes Reelle ejere: Nicolas Kristoffersen (offentliggjort 2023-06-03)
Den 2023-05-12 tilføjes Legale ejere: Jens Larsen (offentliggjort 2023-06-03)
Den 2023-05-05 tilføjes Navne: EuroSpaceport ApS (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-04 fjernes Navne: EuroSpacePort ApS (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-05 tilføjes Vedtægter: 2023-05-05 (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-17 tilføjes Legale ejere: NICOLAS KRISTOFFERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-03)
Den 2022-05-16 fjernes Legale ejere: NICOLAS KRISTOFFERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-03)
Den 2022-03-23 tilføjes Legale ejere: NICOLAS KRISTOFFERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-03)
Den 2022-03-23 fjernes Legale ejere: Pedersen Heavy Industries ApS (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-22 fjernes Legale ejere: NICOLAS KRISTOFFERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Reelle ejere: Nicolas Kristoffersen (offentliggjort 2023-06-03)
Den 2022-03-22 fjernes Reelle ejere: Nicolas Kristoffersen (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-01-31 tilføjes Legale ejere: Pedersen Heavy Industries ApS (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-01-30 fjernes Legale ejere: Pedersen Heavy Industries ApS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-01-31 tilføjes Reelle ejere: Nicolas Kristoffersen (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-01-30 fjernes Reelle ejere: Nicolas Kristoffersen (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2021-12-31 tilføjes Legale ejere: NICOLAS KRISTOFFERSEN HOLDING ApS, Anna Lidia Krzyzanowska (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2021-12-30 fjernes Legale ejere: NICOLAS KRISTOFFERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-31)
Den 2021-12-31 tilføjes Reelle ejere: Nicolas Kristoffersen (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2021-12-30 fjernes Reelle ejere: Nicolas Kristoffersen (offentliggjort 2021-12-31)
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-19 tilføjes Legale ejere: NICOLAS KRISTOFFERSEN HOLDING ApS, Pedersen Heavy Industries ApS (offentliggjort 2021-12-31)
Den 2021-10-18 fjernes Legale ejere: NICOLAS KRISTOFFERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-19 tilføjes Reelle ejere: Nicolas Kristoffersen (offentliggjort 2021-12-31)
Den 2021-10-18 fjernes Reelle ejere: Nicolas Kristoffersen (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2020-10-30 tilføjes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-30 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linnésgade 25, 1361 København K (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-15 tilføjes Binavne: SpacePortDenmark ApS, EuroPort.space ApS (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-15 tilføjes Direktion: Nicolas Kristoffersen (direktør) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-15 (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-15 tilføjes Hovedbranche: Rumfart (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@eurospaceport.com (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-15 tilføjes Legale ejere: NICOLAS KRISTOFFERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2020-10-15 tilføjes Navne: EuroSpacePort ApS (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2020-10-15 tilføjes Reelle ejere: Nicolas Kristoffersen (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2020-10-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-15 tilføjes Stiftere: NICOLAS KRISTOFFERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-15 tilføjes Vedtægter: 2020-10-15 (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2020-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)