Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-01 tilføjes Bestyrelse: Mette Sand Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: SIIV Invest ApS, LASIMELA HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-01 tilføjes Reelle ejere: Sisse Juul Pedersen, Mette Sand Knudsen (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-01 tilføjes Vedtægter: 2024-07-01 (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-06-30 fjernes Legale ejere: SIIV Invest ApS (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-06-27 tilføjes Legale ejere: SIIV Invest ApS (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-06-27 fjernes Legale ejere: Sisse Juul Pedersen (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-30 fjernes Reelle ejere: Sisse Juul Pedersen (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-04 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2023-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dortheasvej 2, 7171 Uldum (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 19, st. tv., 8763 Rask Mølle (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-05-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-30 tilføjes Bestyrelse: Maibritt Lindstrøm (formand) (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-08-30 tilføjes Vedtægter: 2022-08-30 (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 19, st. tv., 8763 Rask Mølle (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2021-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Stations Alle 1, 7160 Tørring (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-09 tilføjes Kontaktoplysninger: info@egnens-malerfirma.dk (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 fjernes Kontaktoplysninger: sissejuul@hotmail.com (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2020-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stations Alle 1, 7160 Tørring (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2020-10-14 tilføjes Direktion: Sisse Juul Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er drift af bygge- og anlægsvirksomhed. (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-14 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2020-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2020-10-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Kontaktoplysninger: sissejuul@hotmail.com (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2020-10-14 tilføjes Legale ejere: Sisse Juul Pedersen (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2020-10-14 tilføjes Navne: Egnens Malerfirma ApS (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Reelle ejere: Sisse Juul Pedersen (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2020-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2020-10-14 tilføjes Stiftere: Sisse Juul Pedersen (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2020-10-14 tilføjes Vedtægter: 2020-10-14 (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2020-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-14)