Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2023-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 8, 6752 Glejbjerg (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-01 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-27 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-27 fjernes Kontaktoplysninger: jc@ceporebeton.dk (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-27 fjernes Legale ejere: Christopher Ebel, Jesper Clemen (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-27 fjernes Navne: CE Porebeton ApS (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-27 fjernes Reelle ejere: Christopher Ebel, Jesper Clemen (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-27 fjernes Stiftere: Jesper Clemen, Christopher Ebel (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-09-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Christopher Ebel (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 8, 6752 Glejbjerg (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2022-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervang 69, 6650 Brørup (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervang 69, 6650 Brørup (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2021-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 12, 6650 Brørup (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-30 tilføjes Kontaktoplysninger: jc@ceporebeton.dk (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2021-01-29 fjernes Kontaktoplysninger: rc@ceporebeton.dk (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-01 tilføjes Direktion: Christopher Ebel (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2021-01-01 fjernes Direktion: René Clemen (direktør) (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Christopher Ebel, Jesper Clemen (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: René Clemen (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Christopher Ebel, Jesper Clemen (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: René Clemen (offentliggjort 2021-01-30)
Den 2020-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 12, 6650 Brørup (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 8, 6752 Glejbjerg (offentliggjort 2020-11-28)
Den 2020-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: rc@ceporebeton.dk (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-11-23 tilføjes Direktion: René Clemen (direktør) (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-11-23 fjernes Direktion: Christopher Ebel (direktør) (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-23 tilføjes Legale ejere: René Clemen (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-11-23 fjernes Legale ejere: Christopher Ebel, Jesper Clemen (offentliggjort 2020-11-28)
Den 2020-11-23 tilføjes Reelle ejere: René Clemen (offentliggjort 2021-01-30)
Den 2020-11-23 fjernes Reelle ejere: Christopher Ebel, Jesper Clemen (offentliggjort 2020-11-28)
Den 2020-10-14 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2020-10-13 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-10-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2020-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 8, 6752 Glejbjerg (offentliggjort 2020-11-28)
Den 2020-10-01 tilføjes Direktion: Christopher Ebel (direktør) (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bygningsvirksomhed med huse i porebeton samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2020-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2020-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-01 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2020-10-01 tilføjes Legale ejere: Christopher Ebel, Jesper Clemen (offentliggjort 2020-11-28)
Den 2020-10-01 tilføjes Navne: CE Porebeton ApS (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2020-10-01 tilføjes Reelle ejere: Christopher Ebel, Jesper Clemen (offentliggjort 2020-11-28)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2020-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2020-10-01 tilføjes Stiftere: Jesper Clemen, Christopher Ebel (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2020-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2020-10-01 tilføjes Vedtægter: 2020-10-01 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2020-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2020-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)