Sektion (alle) | |||||||
Navne | Vedtægter | Ejerskaber | Dekret | ||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-08 tilføjes Navne: MRH080923 ApS (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-09-07 fjernes Navne: Alex Torp Holding ApS (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-09-08 tilføjes Vedtægter: 2023-09-08 (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2020-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MR080923 ApS. (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2023-09-20 Statstidende Dekret
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 140, 7330 Brande (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Direktion: Alex Torp (direktør) (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være moderselskab for en eller flere datterselskaber samt almindelig finansierings- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-01 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: alex@midtrenservice.dk (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Legale ejere: Alex Torp (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Navne: Alex Torp Holding ApS (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2020-10-01 tilføjes Reelle ejere: Alex Torp (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Stiftere: Alex Torp (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Vedtægter: 2020-10-01 (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2020-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-02)