Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-01 tilføjes Direktion: Kim Mikkel Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-01 fjernes Direktion: Bjarne Antoni Tommy Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-01 tilføjes Legale ejere: Kim Mikkel Jensen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-01 fjernes Legale ejere: Bjarne Antoni Tommy Jensen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Mikkel Jensen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-01 fjernes Reelle ejere: Bjarne Antoni Tommy Jensen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælandsvej 5, 4900 Nakskov (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-14 tilføjes Direktion: Bjarne Antoni Tommy Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2020-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed inden for have og ejendom og dermed beslægtede virksomhed. (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-14 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-14 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-14 tilføjes Legale ejere: Bjarne Antoni Tommy Jensen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2020-09-14 tilføjes Navne: Jensens Hus Have & Ejendomsservice ApS (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-14 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Antoni Tommy Jensen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2020-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-14 tilføjes Stiftere: Bjarne Antoni Tommy Jensen (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-14 tilføjes Vedtægter: 2020-09-14 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-14)