Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | xbrl | ||||
Direktion | Revisor | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-22 tilføjes Legale ejere: P-GRUPPEN ApS (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-08-22 fjernes Legale ejere: JC Middelfart Holding ApS (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-08-21 fjernes Legale ejere: P-GRUPPEN ApS (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-08-22 tilføjes Reelle ejere: Paul Enevold Jørgensen (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-08-22 fjernes Bestyrelse: Claus Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-01 tilføjes Direktion: Per Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Direktion: Claus Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-07 tilføjes Vedtægter: 2020-08-07 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Hougvej 116, 5500 Middelfart (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-07-30 tilføjes Bestyrelse: Claus Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2020-07-30 tilføjes Direktion: Claus Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2020-07-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-30 (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-07-30 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-07-30 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-07-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-07-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-07-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-07-30 tilføjes Legale ejere: P-GRUPPEN ApS, JC Middelfart Holding ApS, TS Middelfart Holding ApS, Melfarhus ApS, BF MIDDELFART HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2020-07-30 tilføjes Navne: Restaurant Marsvinet ApS (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-07-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-07-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-07-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-07-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2020-07-30 tilføjes Stiftere: TS Middelfart Holding ApS, P-GRUPPEN ApS, Melfarhus ApS, JC Middelfart Holding ApS, BF MIDDELFART HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-07-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-07-30 tilføjes Vedtægter: 2020-07-30 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-03)