Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Formål | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøddevangen 1, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 fjernes Direktion: Martin Dahlmann Fisker (direktør) (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-08 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 fjernes Legale ejere: M. Fisker Holding ApS, NWIT HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 fjernes Navne: Lean Company ApS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 fjernes Reelle ejere: Martin Dahlmann Fisker, Nikolaj Søllingvraa Westergaard (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 fjernes Stiftere: NWIT HOLDING ApS, M. Fisker Holding ApS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-09 sletter virksomheden Ejerskaber: LeanLei ApS. (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøddevangen 1, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Direktion: Martin Dahlmann Fisker (direktør) (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-08 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Legale ejere: M. Fisker Holding ApS, NWIT HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Navne: Lean Company ApS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Reelle ejere: Martin Dahlmann Fisker, Nikolaj Søllingvraa Westergaard (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Stiftere: NWIT HOLDING ApS, M. Fisker Holding ApS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Vedtægter: 2020-07-08 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2020-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-23)