Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | xbrl | Tegningsregel | Kapital | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-01 tilføjes Direktion: Christian Heinen-Rørvig (direktør) (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-01 tilføjes Legale ejere: Toft Holding 2021 ApS, Vörts Holding ApS, C. Heinen Holding ApS, H17 Invest ApS, Bojan Najdenov (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Vörts, Peter Toft (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-31 fjernes Legale ejere: Toft Holding 2021 ApS, Vörts Holding ApS, Bojan Najdenov, H17 Invest ApS (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-31 fjernes Reelle ejere: Søren Vörts, Peter Toft (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 tilføjes Revisor: REVISORERNE BASTIAN OG KRAUSE, REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-02-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 tilføjes Legale ejere: H17 Invest ApS (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Toft Holding 2021 ApS, Vörts Holding ApS, Bojan Najdenov (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Michael Sevelsted Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Vörts Holding ApS, Toft Holding 2021 ApS (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-03-03 tilføjes Vedtægter: 2022-03-03 (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2021-04-01 tilføjes Direktion: Peter Toft (direktør) (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-01 tilføjes Legale ejere: Vörts Holding ApS, Toft Holding 2021 ApS (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2021-04-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Vörts, Peter Toft (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2021-04-01 tilføjes Vedtægter: 2021-04-01 (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2021-03-31 fjernes Legale ejere: Vörts Holding ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-03-31 fjernes Reelle ejere: Søren Vörts (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2021-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2021-03-15 tilføjes Vedtægter: 2021-03-15 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-07-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kratholmsvej 9, 2830 Virum (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Direktion: Søren Vörts (direktør) (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-02 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Legale ejere: Vörts Holding ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Navne: 44 East ApS (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Reelle ejere: Søren Vörts (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2020-07-02 tilføjes Stiftere: Vörts Holding ApS (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Vedtægter: 2020-07-02 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2020-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-06)