Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Anders Kallestrup Stentebjerg | 01.07.2020 | |
BC Vejle I/S (CVR 34335168) | Aktiv | 01.07.2020 |
Kim Engel Haagensen | 01.07.2020 | |
Lene Schurmann | 01.07.2020 | |
Liam Ashley Stevenson | 01.07.2020 | |
QUASAR HOLDING ApS (CVR 32677495) | NORMAL | 01.07.2020 |
Thomas Nybo Stenager | 01.07.2020 | |
ZINCK HOLDING, VEJLE ApS (CVR 32078052) | NORMAL | 01.07.2020 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
ZINCK HOLDING, VEJLE ApS (CVR 32078052) | NORMAL | 25.09.2023 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Gro Advisory ApS (CVR 42519804) | NORMAL | 01.02.2022 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
QUASAR HOLDING ApS (CVR 32677495) | NORMAL | 01.07.2020 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
ZINCK HOLDING, VEJLE ApS (CVR 32078052) | 01.09.2023 | 24.09.2023 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Henrik Rørbæk Haugaard Madsen | 01.08.2021 | 24.09.2023 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Jeanette Boje | 01.08.2021 | 01.09.2023 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
ZINCK HOLDING, VEJLE ApS (CVR 32078052) | 01.07.2020 | 31.08.2023 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Anders Kallestrup Stentebjerg | 01.07.2020 | 01.02.2022 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
BC Vejle I/S (CVR 34335168) | 01.07.2020 | 01.02.2022 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Kim Engel Haagensen | 01.07.2020 | 01.08.2021 | 10,00-14,99% | 10,00 % |