Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppelhusene 106, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-30 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-07 fjernes Legale ejere: Mai-Britt Seim Schrøder (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-07 fjernes Navne: Seim invest Holding ApS (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-07 fjernes Reelle ejere: Mai-Britt Seim Schrøder (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-07 fjernes Stiftere: Mai-Britt Seim Schrøder (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2020-08-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Tømrerfirmaet Helmer & Buch ApS. (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tømrerfirmaet Helmer & Buch ApS. (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-19 Statstidende Dekret
Den 2021-09-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-30 fjernes Direktion: Mai-Britt Seim Schrøder (direktør) (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2020-07-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2020-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelhusene 106, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2020-06-30 tilføjes Direktion: Mai-Britt Seim Schrøder (direktør) (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2020-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt deraf beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2020-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2020-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-30 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2020-06-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2020-06-30 tilføjes Legale ejere: Mai-Britt Seim Schrøder (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2020-06-30 tilføjes Navne: Seim invest Holding ApS (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2020-06-30 tilføjes Reelle ejere: Mai-Britt Seim Schrøder (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2020-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2020-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2020-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2020-06-30 tilføjes Stiftere: Mai-Britt Seim Schrøder (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2020-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2020-06-30 tilføjes Vedtægter: 2020-06-30 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2020-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2020-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-30)