Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Navne | Vedtægter | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-06-16 tilføjes Bestyrelse: Niels Casper Andersen (formand) (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-16 fjernes Bestyrelse: Jes Bjerregaard (formand) (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 tilføjes Reelle ejere: Astrid Koppernæs (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-07-05 fjernes Reelle ejere: Astrid Koppernæs (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 fjernes Reelle ejere: Hans Peter Koppernæs (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2020-10-28 tilføjes Reelle ejere: Astrid Koppernæs (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2020-10-27 fjernes Reelle ejere: Astrid Koppernæs (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2020-06-19 tilføjes Navne: TripleNine Services Esbjerg A/S (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-18 fjernes Navne: Triplenine Services Esbjerg A/S (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-15 tilføjes Navne: Triplenine Services Esbjerg A/S (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-19 tilføjes Vedtægter: 2020-06-19 (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-15 tilføjes Vedtægter: 2020-06-15 (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-16 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-06-15 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssevejen 20, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-15 tilføjes Bestyrelse: Jes Bjerregaard (formand) (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2020-06-15 tilføjes Direktion: Henrik Sørensen (direktør) (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af personel og fast ejendom til lager- og logistikløsninger. (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-15 tilføjes Legale ejere: TripleNine Thyborøn A/S (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-15 tilføjes Reelle ejere: Astrid Koppernæs, Hans Peter Koppernæs (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2020-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2020-06-15 tilføjes Stiftere: TripleNine Thyborøn A/S (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-18)