Sektion (alle) | |||||||
Navne | Vedtægter | xbrl | Bestyrelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Kapital | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-13 tilføjes Navne: Hvalfisken A/S (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-12 fjernes Navne: C3E Holstebro A/S (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-13 tilføjes Vedtægter: 2024-08-13 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-02 tilføjes Bestyrelse: Lars Henrik Christensen (formand) (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-02 fjernes Bestyrelse: Bent Christensen (formand) (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 fjernes Bestyrelse: Lars Henrik Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-07-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-14 tilføjes Navne: C3E Holstebro A/S (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2022-01-13 tilføjes Navne: C3 Holstebro A/S (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-13 fjernes Navne: C3 Holstebro A/S (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-12 fjernes Navne: C3E Hvalfisken ApS (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-14 tilføjes Vedtægter: 2022-01-14 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2022-01-13 tilføjes Vedtægter: 2022-01-13 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-13 tilføjes Bestyrelse: Lars Henrik Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2022-01-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 32, 7430 Ikast (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnhøjvej 18, 6971 Spjald (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 tilføjes Direktion: Martin Steffen Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 fjernes Direktion: Ivan Vestergaard Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 tilføjes Legale ejere: C3 Ejendomme ApS (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 fjernes Legale ejere: ide-huse A/S (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 tilføjes Reelle ejere: Bent Christensen, Martin Steffen Christensen, Lars Henrik Christensen (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 fjernes Reelle ejere: Ivan Vestergaard Mortensen (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-12-13 tilføjes Vedtægter: 2021-12-13 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-05-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnhøjvej 18, 6971 Spjald (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2020-06-02 tilføjes Direktion: Ivan Vestergaard Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2020-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-02 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-02 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2020-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2020-06-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-02 tilføjes Legale ejere: ide-huse A/S (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2020-06-02 tilføjes Navne: C3E Hvalfisken ApS (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2020-06-02 tilføjes Reelle ejere: Ivan Vestergaard Mortensen (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2020-06-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2020-06-02 tilføjes Stiftere: ide-huse A/S (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2020-06-02 tilføjes Vedtægter: 2020-06-02 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2020-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2020-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-03)