Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Formål | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Navne | Revisor | Hvidhvask | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-06 fjernes Reelle ejere: Ninja Tollefsen (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2022-12-06 tilføjes Reelle ejere: Ninja Tollefsen, Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-28 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@heimstaden.dk (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-17 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (formand) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-17 fjernes Bestyrelse: Helge Krogsbøl (formand) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-16 fjernes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnen 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-06-30 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-06-30 fjernes Bestyrelse: Michael Antitsch Mortensen (formand) (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-06-30 tilføjes Direktion: Michael Byrgesen Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-06-30 fjernes Direktion: Per Christian Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-06-30 tilføjes Navne: Heimstaden Fjordglimt ApS (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-06-29 fjernes Navne: Fjordglimt Horsens ApS (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-06-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen alene eller af et direktionsmedlem og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Vedtægter: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Rosa Caroline Antitsch Mortensen, Frederik Antitsch Mortensen, Michael Antitsch Mortensen (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-04-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnen 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2020-05-20 tilføjes Bestyrelse: Michael Antitsch Mortensen (formand) (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2020-05-20 tilføjes Direktion: Per Christian Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2020-05-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investering og udlejning af fast ejendom samt anden virksomhed, som efter ledelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-20 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Legale ejere: Heimstaden Fjordglimt Holding ApS (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Navne: Fjordglimt Horsens ApS (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2020-05-20 tilføjes Reelle ejere: Rosa Caroline Antitsch Mortensen, Frederik Antitsch Mortensen, Michael Antitsch Mortensen (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2020-05-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2020-05-20 tilføjes Stiftere: Heimstaden Fjordglimt Holding ApS (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene eller bestyrelsesformanden alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2020-05-20 tilføjes Vedtægter: 2020-05-20 (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2020-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-28)