Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 tilføjes Legale ejere: JaJR Holding 2 ApS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-24 tilføjes Reelle ejere: Kamilla Kofoed Led (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-16 tilføjes Legale ejere: Leiberg Hansen Holding ApS (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-02-16 fjernes Legale ejere: Bo Leiberg Hansen Holding ApS (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-02-16 tilføjes Reelle ejere: Bo Leiberg Hansen, Gitte Leiberg Hansen (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-02-15 fjernes Reelle ejere: Bo Leiberg Hansen (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbyvej 11, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Direktion: Bo Leiberg Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af erhvervsejendomme samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-19 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Legale ejere: Bo Leiberg Hansen Holding ApS, JaJR Holding ApS (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-05-19 tilføjes Navne: HP Properties ApS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Reelle ejere: Bo Leiberg Hansen, Jakob Juul Rasmussen (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-05-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Stiftere: JaJR Holding ApS, Bo Leiberg Hansen Holding ApS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Vedtægter: 2020-05-19 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-19)