Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Byrgesen Hansen | 15.01.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Visby Berthelsen | 01.12.2020 | 15.01.2021 | direktør |
Hans Jørn Grauenkjær Gregersen | 15.05.2020 | 01.12.2020 | direktør |
Jens Christian Skifter | 15.05.2020 | 01.12.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tina Hansen | 13.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lildballe | 13.12.2021 | formand |
Michael Byrgesen Hansen | 15.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helge Krogsbøl | 15.01.2021 | 13.12.2021 | formand |
Henrik Lildballe | 15.01.2021 | 12.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Merete Kjær Buchgreitz | 01.12.2020 | 15.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jens Skovlunde Pedersen | 01.12.2020 | 15.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Michael Visby Berthelsen | 01.12.2020 | 15.01.2021 | formand |