Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Bestyrelse | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-16 tilføjes Legale ejere: EDøi Holding ApS (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-16 fjernes Legale ejere: Liquid Studio Holding ApS (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-16 tilføjes Reelle ejere: Emil Døi van Dijk Thorborg (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-16 fjernes Reelle ejere: Morten Steen Andersen (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-15 fjernes Reelle ejere: Emil Døi van Dijk Thorborg (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-09-09 tilføjes Reelle ejere: Emil Døi van Dijk Thorborg (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2020-09-08 fjernes Reelle ejere: Emil Døi van Dijk Thorborg (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 fjernes Bestyrelse: Thomas Bagge Olesen (formand) (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-05-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 50, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Bestyrelse: Thomas Bagge Olesen (formand) (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-04-29 tilføjes Direktion: Emil Døi van Dijk Thorborg (direktør) (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere, distribuere, markedsføre og sælge fødevarer og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-29 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Legale ejere: Liquid Studio Holding ApS (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2020-04-29 tilføjes Navne: Liquid Studio Production ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Reelle ejere: Emil Døi van Dijk Thorborg, Morten Steen Andersen (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-04-29 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-04-29 tilføjes Stiftere: Liquid Studio Holding ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, eller af en direktør og to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Vedtægter: 2020-04-29 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-11)