Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2021-02-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Studio Yoyu ApS. (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JumbleBusiness ApS. (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2024-02-16 tilføjes Bestyrelse: Katrine Rasmussen (formand) (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-02-16 tilføjes Vedtægter: 2024-02-16 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Istedgade 88, 4., 1650 København V (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-01 tilføjes Direktion: Didrik Aukland Fjeldstad (direktør) (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-01 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-01 tilføjes Legale ejere: Didrik Aukland Fjeldstad (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-01 tilføjes Navne: FabFive Holding ApS (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-01 tilføjes Reelle ejere: Didrik Aukland Fjeldstad (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-01 tilføjes Stiftere: Didrik Aukland Fjeldstad (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-01 tilføjes Vedtægter: 2020-05-01 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2020-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-06)