Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 tilføjes Vedtægter: 2020-05-06 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 tilføjes Vedtægter: 2020-05-05 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernstorfflund Alle 76, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 tilføjes Direktion: Thomas Zeuthen Kahlenberg (direktør) (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og at drive virksomhed indenfor konsulentbistand samt dertil hørende virksomhed (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-05 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 tilføjes Legale ejere: Thomas Zeuthen Kahlenberg (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 tilføjes Navne: TAK Invest ApS (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 tilføjes Reelle ejere: Thomas Zeuthen Kahlenberg (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 tilføjes Stiftere: Thomas Zeuthen Kahlenberg (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-06)