Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Kapital | Vedtægter | Bibranche | Formål | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Virksomhedsstatus | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-30 tilføjes Legale ejere: Mohammad Adam Tareen (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 fjernes Legale ejere: NAR Technologies General Trading LLC (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-29 fjernes Legale ejere: Mohammad Adam Tareen (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Adam Tareen (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 fjernes Reelle ejere: Shahid Rafiq (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-29 fjernes Reelle ejere: Mohammad Adam Tareen (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2020-05-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RETINA DAY ApS. (offentliggjort 2020-05-16)
Den 2021-09-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fairhomes Technologies ApS. (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-21 tilføjes Legale ejere: Mohammad Adam Tareen (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2022-02-21 fjernes Legale ejere: Wafa Shahid (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-20 fjernes Legale ejere: Mohammad Adam Tareen (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-21 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Adam Tareen (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2022-02-21 fjernes Reelle ejere: Wafa Shahid (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-20 fjernes Reelle ejere: Mohammad Adam Tareen (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 57.142,00 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-29 tilføjes Legale ejere: Mohammad Adam Tareen, Wafa Shahid, NAR Technologies General Trading LLC (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2021-10-28 fjernes Legale ejere: Mohammad Adam Tareen, Wafa Shahid (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-29 tilføjes Reelle ejere: Shahid Rafiq (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-10-29 tilføjes Vedtægter: 2021-10-29 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 tilføjes Bibranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive et ikke-finansielt holdingselskab, og investering i bl.a. selskaber, ejendomme, ure og daytrading, samt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Vedtægter: 2020-11-27 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2020-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mageløs 11, 1. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 28, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-06-06 tilføjes Legale ejere: Wafa Shahid (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2020-06-06 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Adam Tareen, Wafa Shahid (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2020-06-05 fjernes Reelle ejere: Mohammad Adam Tareen (offentliggjort 2020-06-06)
Den 2020-05-01 tilføjes Bestyrelse: Mohammad Adam Tareen (formand) (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-05-01 tilføjes Direktion: Mohammad Adam Tareen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: adamtareen@gmail.com (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-05-01 tilføjes Legale ejere: Mohammad Adam Tareen (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2020-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 28, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at købe andele i og eje andre virksomheder (holdingselskab). (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-01 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2020-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2020-04-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-24 tilføjes Navne: RETINA ApS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-24 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Adam Tareen (offentliggjort 2020-06-06)
Den 2020-04-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-24 tilføjes Stiftere: Mohammad Adam Tareen (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-24 tilføjes Vedtægter: 2020-04-24 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-29)