Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 13, 1. th., 3390 Hundested (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Direktion: Simon Eggert Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-18 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Kontaktoplysninger: Sira@Sira-management.dk (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Legale ejere: Simon Eggert Rasmussen (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Navne: Sira Management Aps. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Reelle ejere: Simon Eggert Rasmussen (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Stiftere: Simon Eggert Rasmussen (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 13, 1. th., 3390 Hundested (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Direktion: Simon Eggert Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at servicere sportsfolk og sportsklubber (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-18 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Kontaktoplysninger: Sira@Sira-management.dk (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Legale ejere: Simon Eggert Rasmussen (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Navne: Sira Management Aps. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Reelle ejere: Simon Eggert Rasmussen (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Stiftere: Simon Eggert Rasmussen (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den adm direktør (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Vedtægter: 2020-04-18 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-22)