Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egå Mosevej 53, 8250 Egå (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Egå Mosevej 17, 8250 Egå (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2020-04-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Margueritten Grill & Cafe ApS. (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-07-27 sletter virksomheden Ejerskaber: BarMa ApS. (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BarMa ApS. (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-04-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Bar Sushi Invest ApS. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Bar Sushi Invest ApS. (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egå Mosevej 17, 8250 Egå (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2020-04-07 tilføjes Direktion: Henrik Herløv Harmsen (direktør) (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-07 (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@henrikharmsen.com (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-07 tilføjes Legale ejere: Henrik Herløv Harmsen (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-07 tilføjes Navne: Nordiv Holding ApS (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-07 tilføjes Reelle ejere: Henrik Herløv Harmsen (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-07 tilføjes Stiftere: Henrik Herløv Harmsen (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-07 tilføjes Vedtægter: 2020-04-07 (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-10)