Sektion (alle) | |||||||
Navne | Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-27 tilføjes Navne: Flys Smede og Rørteknik ApS (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-08-26 fjernes Navne: Flys Rørteknik og Mandskabsudlejning ApS (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-08-27 tilføjes Vedtægter: 2024-08-27 (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-22 tilføjes Navne: Flys Rørteknik og Mandskabsudlejning ApS (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-02-21 fjernes Navne: Flys Smede og Rørteknik ApS (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2024-02-22 tilføjes Vedtægter: 2024-02-22 (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2023-09-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedevej 28, 9575 Terndrup (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkegaardsvej 4, 9560 Hadsund (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegaardsvej 4, 9560 Hadsund (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2020-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestermarken 3, 9575 Terndrup (offentliggjort 2020-12-19)
Den 2020-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestermarken 3, 9575 Terndrup (offentliggjort 2020-12-19)
Den 2020-04-08 tilføjes Binavne: Flys Tømrer og Snedker ApS (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Direktion: Morten Fly (direktør) (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drift af håndværkervirksomhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-03-31 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-08 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Hovedbranche: Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Legale ejere: Morten Fly Holding ApS (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Navne: Flys Smede og Rørteknik ApS (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2020-04-08 tilføjes Reelle ejere: Morten Fly (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Stiftere: Morten Fly Holding ApS (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Vedtægter: 2020-04-08 (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2020-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-08)