Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Kapital | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-15 tilføjes Direktion: Christian Kanstrup Holm (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-15 fjernes Direktion: Anders Samuelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-31 tilføjes Bestyrelse: Klaus Rudolf Langhoff-Roos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-05-31 fjernes Bestyrelse: Michael Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 50, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 50, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 50, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 40, st., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 40, st., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 40, st., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-06-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-06-23 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 40, st., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 40, st., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-08-16 tilføjes Navne: UVL A/S (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-15 fjernes Navne: UV Medico A/S (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Bandholm, Lars Seier Christensen (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2021-08-15 fjernes Reelle ejere: Mikkel Bandholm, Lars Seier Christensen (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2021-08-16 tilføjes Vedtægter: 2021-08-16 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: UVH A/S (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: BANDHOLM.EU HOLDING ApS, SEIER CAPITAL A/S, NVO Holding ApS, Thorsted Milo Holding ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 40, st., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Farrevej 21, 8464 Galten (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-23 tilføjes Vedtægter: 2021-03-23 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-03-22 tilføjes Vedtægter: 2021-03-22 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-03-04 tilføjes Vedtægter: 2021-03-04 (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-22 tilføjes Bestyrelse: Michael Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2021-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 60.155,00 (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-22 tilføjes Navne: UV Medico A/S (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-03-21 fjernes Navne: UV Medico ApS (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-04 tilføjes Legale ejere: BANDHOLM.EU HOLDING ApS, SEIER CAPITAL A/S, NVO Holding ApS, Thorsted Milo Holding ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-03-03 fjernes Legale ejere: NVO Holding ApS, BANDHOLM.EU HOLDING ApS, Thorsted Milo Holding ApS (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-04 tilføjes Reelle ejere: Lars Seier Christensen (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2021-03-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-12 tilføjes Vedtægter: 2021-02-12 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-02-08 tilføjes Vedtægter: 2021-02-08 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 44.651,00 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-02-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-02-08 tilføjes Legale ejere: BANDHOLM.EU HOLDING ApS, Thorsted Milo Holding ApS (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-02-07 fjernes Legale ejere: BANDHOLM.EU HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-01-20 tilføjes Bestyrelse: Peter Johansen (formand) (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-20 tilføjes Direktion: Anders Samuelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2021-01-20 fjernes Direktion: Mikkel Bandholm (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-11-11 tilføjes Legale ejere: BANDHOLM.EU HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-11-11 fjernes Legale ejere: Lysselskabet af 19.10.23 ApS (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-10-28 tilføjes Legale ejere: NVO Holding ApS (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-10-28 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Bandholm (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2020-10-27 fjernes Reelle ejere: Mikkel Bandholm (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farrevej 21, 8464 Galten (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2020-04-01 tilføjes Direktion: Mikkel Bandholm (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og salg af lyssystemer og udstyr til sterilisering og desinfektion i sundhedssektoren samt enhver virksomhed der efter det centrale ledelsesorgans skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-01 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: Lysselskabet af 19.10.23 ApS (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-04-01 tilføjes Navne: UV Medico ApS (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2020-04-01 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Bandholm (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-04-01 tilføjes Stiftere: Lysselskabet af 19.10.23 ApS (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-04-01 tilføjes Vedtægter: 2020-04-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2020-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-01)