Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinvej 6, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinvej 6, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2019-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WOLLY & CO. HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2022-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinvej 6, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinvej 6, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinvej 6, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2020-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinvej 6, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinvej 6, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinvej 6, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinvej 6, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2019-12-18 tilføjes Direktion: Michael Oxlund (direktør) (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingvirksomhed og investering. (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-18 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 45.480,00 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-18 tilføjes Legale ejere: Clara Henneberg Oxlund, Michael Oxlund, Debbie Henneberg Oxlund (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-18 tilføjes Navne: Clara Marie Holding ApS (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-18 tilføjes Reelle ejere: Clara Henneberg Oxlund, Michael Oxlund, Debbie Henneberg Oxlund (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-18 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-18 tilføjes Vedtægter: 2019-12-18 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-10)