Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselø Strandvej 4, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Direktion: Mads Trillingsgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre selskaber og anden virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-26 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Legale ejere: Mads Trillingsgaard Nielsen (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Navne: MNT Holding Falster ApS (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Reelle ejere: Mads Trillingsgaard Nielsen (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Stiftere: Mads Trillingsgaard Nielsen (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Vedtægter: 2020-02-26 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-27)