Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Formål | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-01 tilføjes Navne: WTT Innovation ApS (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-31 fjernes Navne: WWT Innovation ApS (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-09 tilføjes Navne: WWT Innovation ApS (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-08 fjernes Navne: Alpha Holding Brande ApS (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, udvikle og udnytte kommercielle rettigheder samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-09 tilføjes Vedtægter: 2024-01-09 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-20 tilføjes Hovedbranche: Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-10-01 tilføjes Legale ejere: WTT Holding ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Reelle ejere: Johann Peter Klaas (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2021-09-30 fjernes Legale ejere: WTT Holding ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-30 fjernes Reelle ejere: Johann Peter Klaas (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-08-19 fjernes Direktion: Martin Plum Juul (direktør) (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-08-19 fjernes Legale ejere: WTT HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2021-06-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2021-06-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2021-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heimdalsvej 14, 7200 Grindsted (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsvej 9, 7330 Brande (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-09-03 tilføjes Direktion: Martin Plum Juul (direktør) (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2020-09-03 fjernes Direktion: Anders Uhre (direktør) (offentliggjort 2020-09-13)
Den 2020-08-28 tilføjes Legale ejere: WTT HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2020-08-28 fjernes Legale ejere: UHRE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-08-28 fjernes Reelle ejere: Kjeld Uhre, Anders Uhre (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsvej 9, 7330 Brande (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-02-20 tilføjes Direktion: Anders Uhre (direktør) (offentliggjort 2020-09-13)
Den 2020-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber, foretage investering samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2020-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-20 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2020-02-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 tilføjes Legale ejere: UHRE HOLDING ApS, WTT Holding ApS (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-02-20 tilføjes Navne: Alpha Holding Brande ApS (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2020-02-20 tilføjes Reelle ejere: Kjeld Uhre, Anders Uhre, Johann Peter Klaas (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-02-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2020-02-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2020-02-20 tilføjes Stiftere: WTT Holding ApS, UHRE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de to direktører i forening. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-02-20 tilføjes Vedtægter: 2020-02-20 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-20)