Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Formål | Kapital | Legale ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | xbrl | Direktion | ||||
Reelle ejere | Hjemmeside | Hvidhvask | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 54, 4. tv., 1306 København K (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindgreens Allé 9, 2300 København S (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-02 tilføjes Kontaktoplysninger: nk@scandinavianbiolabs.com (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-01 fjernes Kontaktoplysninger: accounts@scandinavianbiolabs.com (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-28 tilføjes Vedtægter: 2024-08-28 (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-07-22 tilføjes Bestyrelse: Mitesh Jatania (formand) (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-07-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af varer online og i fysiske butikker samt andre relevante aktiviteter efter ledelsens vurdering. (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 4.326.466,00 (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-07-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-07-22 tilføjes Legale ejere: AURÉA FUND 1 LP, Anders Reckendorff, Niels Valdemar Lundsgaard Konradi, Christian Fogh Harboe (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-07-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-07-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-07-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-07-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og én direktør i fællesskab eller af samtlige bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-07-22 tilføjes Vedtægter: 2024-07-22 (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-06-24 tilføjes Vedtægter: 2024-06-24 (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-26 tilføjes Vedtægter: 2024-01-26 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 3.141.349,00 (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2023-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-04-24 tilføjes Vedtægter: 2023-04-24 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-04-24 fjernes Legale ejere: NieKon ApS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 fjernes Direktion: Christopher Nørgaard Haslund (direktør) (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-26 fjernes Legale ejere: C. Haslund Holding ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-06-07 tilføjes Legale ejere: Reckendorff Holding ApS (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2021-06-03 tilføjes Direktion: Christopher Nørgaard Haslund (direktør) (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Direktion: Niels Valdemar Lundsgaard Konradi (direktør) (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-02 fjernes Direktion: Christopher Nørgaard Haslund (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 2.933.333,00 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2021-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2021-06-02 fjernes Reelle ejere: Christian Francois Vangsted Arnstedt (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-01 tilføjes Legale ejere: C. Haslund Holding ApS, NieKon ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-05-01 tilføjes Vedtægter: 2021-05-01 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2021-04-12 tilføjes Reelle ejere: Christian Francois Vangsted Arnstedt (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-04-11 fjernes Reelle ejere: Christian Francois Vangsted Arnstedt (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-11 tilføjes Reelle ejere: Christian Francois Vangsted Arnstedt (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-10 fjernes Reelle ejere: Christian Francois Vangsted Arnstedt (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindgreens Allé 9, 2300 København S (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2020-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 3, 4., 1150 København K (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Hjemmeside: https://scandinavianbiolabs.com/ (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-08 fjernes Hjemmeside: https://scandinavianbiolabs.dk/ (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Kontaktoplysninger: accounts@scandinavianbiolabs.com (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2020-09-08 fjernes Kontaktoplysninger: ch@blazarcapital.com (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-07-22 tilføjes Direktion: Christian Fogh Harboe (direktør) (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-06-02 tilføjes Legale ejere: BLAZAR ApS (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2020-06-01 fjernes Legale ejere: BLAZAR ApS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-02-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 3, 4., 1150 København K (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-02-05 tilføjes Binavne: Nordic Biolabs ApS, Nordic Beauty ApS, Biolabs ApS (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-05 tilføjes Direktion: Christopher Nørgaard Haslund (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål at drive virksomhed med salg af varer online og i fysiske butikker samt andre re-levant aktiviteter efter ledelsens vurdering (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2020-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-05 (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-05 tilføjes Hjemmeside: https://scandinavianbiolabs.dk/ (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-02-05 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2020-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2020-02-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-05 tilføjes Kontaktoplysninger: ch@blazarcapital.com (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-02-05 tilføjes Legale ejere: BLAZAR ApS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-02-05 tilføjes Navne: Scandinavian Biolabs ApS (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-05 tilføjes Reelle ejere: Christian Francois Vangsted Arnstedt (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-02-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2020-02-05 tilføjes Stiftere: BLAZAR ApS (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2020-02-05 tilføjes Vedtægter: 2020-02-05 (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2020-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-17)