Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Reckendorff | 03.06.2021 | adm. dir |
Niels Valdemar Lundsgaard Konradi | 02.06.2021 | direktør |
Christian Fogh Harboe | 22.07.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christopher Nørgaard Haslund | 03.06.2021 | 03.12.2021 | direktør |
Christopher Nørgaard Haslund | 05.02.2020 | 02.06.2021 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pascar Paw Paramasivam | 22.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anders Reckendorff | 22.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mitesh Jatania | 22.07.2024 | formand |