Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åmarken 2, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnsborgvej 111, 4600 Køge (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2020-02-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Balancen særlig støtte ApS. (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-10-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Balancen særlige boliger ApS. (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2023-05-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Plakat ApS. (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnsborgvej 111, 4600 Køge (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2020-02-07 tilføjes Direktion: Lasse Villy Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele, erhverve fast ejendom, leje af fast ejendom til videreudlejning og anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-07 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 tilføjes Legale ejere: Lasse Villy Andersen, Peter Finderup Andersen (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 tilføjes Navne: 1728 Holding ApS (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 tilføjes Reelle ejere: Lasse Villy Andersen, Peter Finderup Andersen (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 tilføjes Stiftere: Peter Finderup Andersen, Lasse Villy Andersen (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 tilføjes Vedtægter: 2020-02-07 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-10)