Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-19 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-19 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-02-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCANTECHNIC HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2023-01-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbirkvej 1, 5240 Odense NØ (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Direktion: Flemming Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber samt at foretage andre erhvervsmæssige investeringer og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-01 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Legale ejere: Flemming Nielsen, Flemming Hansen (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Navne: Hansen og Nielsen, Odense Holding ApS (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Reelle ejere: Flemming Nielsen, Flemming Hansen (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-02-04 tilføjes Stiftere: Flemming Nielsen, Flemming Hansen (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Vedtægter: 2020-02-04 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-05)