Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordholmen 7, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-27 tilføjes Direktion: Paul Henrik Müller (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at eje anparter eller aktier i Carl Jensen A/S, cvr. nr. 37234818, Nordholmen 7, 2650 Hvidovre. (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-27 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-27 tilføjes Legale ejere: Paul Henrik Müller (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-27 tilføjes Navne: PHM Holding af 2019 ApS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-27 tilføjes Reelle ejere: Paul Henrik Müller (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-27 tilføjes Stiftere: Paul Henrik Müller (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-27 tilføjes Vedtægter: 2019-12-27 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-30)